Reports for Marco Attolini
Mandates
Results for the name Marco Attolini
Holdings
Newest SOGC notifications: Marco Attolini
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004868855, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Silvretta MPP AG, in Winterthur, CHE-162.443.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4096003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Philippe, von Stocken-Höfen, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attolini, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuhagen, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werder, Manuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004546241, Commercial Registry Office Berne, (36)
SolanumEins AG, in Langenthal, CHE-408.152.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730475).
Statutenänderung:
10.01.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sievi, Patrick, von Bonaduz, in Langwiesen (Feuerthalen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Attolini, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhagen, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werder, Manuel, von Zürich und Endingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martelli, Marco, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann Borner, Christoph, von St. Gallen, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Martin, von Luzern, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thielemann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Mitzlaff, Philipp Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4368719, Commercial Registry Office Berne, (36)
ASIC Robotics AG, in Burgdorf, CHE-108.336.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3581425).
Statutenänderung:
12.07.2018.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ASIC Robotics SA) (ASIC Robotics Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Produkten aus dem Bereich Rationalisierung- und Automatisierungstechnik. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder anderen verbundenen und nahestehenden Gesellschaften jedwede Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder anderen verbundenen und nahestehenden Gesellschaften Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weitere Verpflichtungen eingehen. Sie kann überdies Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galeazzi, Michel Luc, von Monteggio, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attolini, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.