Reports for Désirée Ammann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Désirée Ammann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006076529, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LZ IRRI AG, in Zürich, CHE-112.927.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004990866).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehrenbach-Müller, Irène, von Morissen und Schmerikon, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Reto, von Lumnezia, in Teufen (AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Ammann, Désirée, von Lumnezia, in Gossau (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schaniel, Prisca, von Lumnezia und Surses, in Niederwil (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006075872, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 120 vom 24.06.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'869 vom 19.06.2024 IRRI Verwaltungs AG, in Gossau (SG), CHE-115.439.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2024, Publ. 1006065154).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Reto, von Lumnezia, in Niederteufen (Teufen (AR)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Teufen AR];
Ammann, Désirée, von Lumnezia, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Ammann, Désirée Luzia].
Publication number: HR02-1006070283, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
rpa solutions ag, in Gossau (SG), CHE-114.025.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehrenbach-Müller, Irene, von Schmerikon, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Reto, von Lumnezia, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ammann, Désirée, von Lumnezia, in Gossau SG, mit Einzelunterschrift.