Reports for Simon Alt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Simon Alt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005019379, Commercial Registry Office Aargau, (400)
HORSETEC AG, in Villmergen, CHE-105.302.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004747424).
Statutenänderung:
26.10.2020.
Sitz neu:
Dintikon.
Domizil neu:
Lenzburgerweg 31, 5606 Dintikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alt, Christian, von Utzenstorf, in Winkel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alt, Simon, von Utzenstorf, in Dintikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6508022, Commercial Registry Office Aargau, (400)
HORSETEC AG, bisher in Uzwil, CH-400.3.020.951-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S. 14, Publ. 5499634).
Gründungsstatuten:
22.11.1999.
Statutenänderung:
23.12.2011.
Sitz neu:
Villmergen.
Domizil neu:
c/o Gottfried Stähli, Unterdorfstrasse 52, 5612 Villmergen.
Zweck neu:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Ausrüstungsgegenständen für den Pferdesport und die Pferdehaltung, Organisation, Durchführung und Schulung auf dem Gebiet der Therapie für Pferde und Hufbeschlagung, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pferdehaltung sowie Handel mit Waren aller Art;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Liegenschaften kaufen und verkaufen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.12.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Urs, von Uzwil und Hombrechtikon, in Uzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alt, Simon, von Utzenstorf, in Dintikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oetwil an der Limmat, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alt, Christian, von Utzenstorf, in Winkel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 2524286, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
HORSETEC AG, bisher in Zeihen, CH-400.3.020.951-3, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Ausrüstungsgegenständen für den Pferdesport usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 05.09.2003, S. 1, Publ. 1159762).
Gründungsstatuten:
22.11.1999.
Statutenänderung:
25.06.2004.
Sitz neu:
Uzwil.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 114, 9240 Uzwil.
Zweck:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Ausrüstungsgegenständen für den Pferdesport und die Pferdehaltung, Organisation, Durchführung und Schulung auf dem Gebiet der Therapie für Pferde und Hufbeschlagung sowie Handel mit Waren aller Art;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Liegenschaften kaufen und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Fahrzeuge, Maschinen, Gerätschaften und Handgeräte, gemäss Vertrag vom 22.11.1999, wofür 84 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 6'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch Zustellung gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Urs, von Uzwil und Hombrechtikon, in Uzwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Alt, Simon, von Utzenstorf, in Oetwil an der Limmat, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Alt, Christian, von Utzenstorf, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Meister, Gabriela, von Matzendorf, in Zeihen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Erni & Co Treuhandgesellschaft Aarau, in Aarau, Revisionsstelle [wie bisher].