Reports for Luca Alberucci
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Luca Alberucci
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005750368, Commercial Registry Office Berne, (36)
Finform AG, in Bern, CHE-283.375.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005687832).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alberucci, Luca, von St. Stephan, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2205933, Commercial Registry Office Berne, (36)
Solutions & Algorithms Group GmbH, in Bern, CHE-114.756.010, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2011, Publ. 6222662).
Firma neu:
Solutions & Algorithms Group GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.06.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Luca Alberucci, Waldeckstrasse 17, 3072 Ostermundigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alberucci, Luca, von St. Stephan, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Goetz, Joachim, von Unterseen, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6222662, Commercial Registry Office Berne, (36)
Solutions & Algorithms Group GmbH, in Bern, CH-036.4.044.215-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S. 7, Publ. 5475534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salipante, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alberucci, Luca, von St. Stephan, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].