Reports for Edoardo Alberti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Edoardo Alberti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005088127, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
micos Engineering GmbH, in Wauwil, CHE-112.381.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alberti, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Melozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Roman, von Einsiedeln, in Wauwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1'329 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Giaccari, Philippe, von Vouvry, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'328 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier, Urs, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'328 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004758227, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
micos Engineering GmbH, in Wauwil, CHE-112.381.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853327).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alberti, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Giaccari, Philippe, von Vouvry, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier, Urs, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Melozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3853327, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
micos Engineering GmbH, in Wauwil, CHE-112.381.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952821).
Statutenänderung:
26.10.2017.
Stammkapital neu:
CHF 398'500.00 [bisher: CHF 293'100.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Roman, von Einsiedeln, in Wauwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Alberti, Edoardo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Giaccari, Philippe, von Vouvry, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier, Urs, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 945 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 695 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Melozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 205 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 151 Stammanteilen zu je CHF 100.00].