Reports for Mehmet Akpinar
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Mehmet Akpinar
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004566434, Commercial Registry Office Zug, (170)
Twenty Facility Services GmbH, in Cham, CHE-332.155.714, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530841).
Statutenänderung:
24.01.2019.
Firma neu:
Best Armierungen GmbH.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in der Baubranche, insbesondere Ausführung von Armierungs- und Eisenlegerarbeiten aller Art, sonstige Bauarbeiten und Handel mit Baumaterial sowie Erwerb, Überbauung, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bulut, Ümit, von Baar, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akpinar, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 2270805, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ideal Bauunternehmung AG, in Hünenberg, CHE-278.898.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2113637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hopan, Ugur, von Hochdorf, in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akpinar, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gjidoda, Nue, kosovarischer Staatsangehöriger, in Emmen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1624477, Commercial Registry Office Zug, (170)
A bis Z Armierung GmbH, in Hünenberg, CHE-169.000.246, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7098530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akpinar, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Hochdorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polat-Karadas, Zeynep, von Huttwil, in Zell LU, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zell, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Polat, Murat, türkischer Staatsangehöriger, in Zell LU, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.