Reports for Daniel Affolter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Affolter
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Affolter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005756675, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schwab-Feller AG, in Büren an der Aare, CHE-101.883.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005339978).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Daniel, von Leuzigen, in Grossaffoltern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005314255, Commercial Registry Office Berne, (36)
Benninger-Inox AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-160.815.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250595).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affolter, Daniel, von Leuzigen, in Grossaffoltern, mit Einzelprokura.
Publication number: 3250595, Commercial Registry Office Berne, (36)
Benninger-Inox AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-160.815.294, Alchisgraben 1, 2572 Sutz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.12.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Realisierung von Entsorgungs- und Versorgungssystemen im Verpflegungsbereich sowie Feinblechverarbeitung mit Erbringung aller damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 21.12.2016 und Inventar per 30.06.2016 den Teilbetrieb 'Planung und Realisierung von Entsorgungs- und Versorgungssystemen im Verpflegungsbereich sowie Feinblechverarbeitung' der Benninger-Inox AG (neu: Benninger-Service AG), in Sutz-Lattrigen (CHE-106.761.339), mit Aktiven von CHF 676'143.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 420'929.97, wofür keine - über die übernommenen Passiven (Fremdkapital) hinausgehende - Gegenleistung erbracht wird.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Benninger, Martin, von Murten, in Gerolfingen (Täuffelen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Benninger-Möckli, Priska, von Murten, in Gerolfingen (Täuffelen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
axalta Revisionen AG (CHE-109.348.639), in Düdingen, Revisionsstelle;
Affolter, Daniel, von Leuzigen, in Grossaffoltern, mit Einzelprokura.