Reports for Christian Aeschimann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christian Aeschimann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3926303, Commercial Registry Office Valais, (600)
QT Finanz GmbH, in Obergoms, CHE-113.853.484, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, Publ. 6333348).
Statutenänderung:
05.12.2017.
Firma neu:
PCLC Beauty GmbH.
Zweck neu:
Vertrieb und Vermarktung von allen Produkten aller Art, insbesondere kosmetischer Produkte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sie kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt mit ihm in Zusammenhang stehen. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschimann, Christian, von Trachselwald, in Hausen AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Krijt, Robert Hendrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Bözberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Remund, Anita Wilhelmine Christine, von Mühleberg, in Ulrichen (Obergoms), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Awesome Holding GmbH (CH-170.4.009.501-6), in Zug, Gesellschafterin, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zimmermann, Patrik, von Eggerberg, in Ulrichen (Obergoms), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Uster, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3897181, Commercial Registry Office Valais, (600)
Insignis AG, in Obergoms, CHE-114.395.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, Publ. 2631497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschimann, Christian, von Trachselwald, in Hausen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Patrik, von Eggerberg, in Ulrichen (Obergoms), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Obergoms, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1388311, Commercial Registry Office Zug, (170)
Insignis AG, in Zug, CHE-114.395.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 918367).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschimann, Christian, von Trachselwald, in Hausen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Zimmermann, Patrik, von Eggerberg, in Obergoms, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.