Reports for Othmar Aerni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Othmar Aerni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1673995, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung zur Erhaltung und Förderung der Erholungszone Hirzel, in Hirzel, CHE-107.982.765, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2013, Publ. 1187413).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heck, Karl, von Basel, in Hirzel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerni, Othmar, von Gunzgen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heck, Benjamin, von Basel, in Wollerau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pola, Martin, von Brusio, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann & Partner (CHE-104.520.500), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Ammann & Partner, in Zug (CH-170.2.000.808-9)].
Publication number: 6891380, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung zur Erhaltung und Förderung der Erholungszone Hirzel, in Hirzel, CH-020.7.904.189-1, Stiftung (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, Publ. 6188782).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 11.07.2011]. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heck, Lukas O., von Basel, in Hirzel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heck, Urs, von Basel, in Winterthur, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heck, Karl, von Basel, in Hirzel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aerni, Othmar, von Gunzgen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wädenswil];
Bürgler, Beat, von Hirzel, in Oberägeri, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Hirzel].
Publication number: 4367778, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung zur Erhaltung und Förderung der Erholungszone Hirzel, in Hirzel, CH-020.7.904.189-1, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2005, S. 20, Publ. 3001524).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heck-Rieter, Verena, von Basel, in Hirzel, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zumikon];
Aerni, Othmar, von Gunzgen, in Wädenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürgler, Beat, von Hirzel, in Hirzel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reifler, Andreas, von Stein AR, in Langnau am Albis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann & Partner, in Zug (CH-170.2.000.808-9), Revisionsstelle.