Reports for Kurt Aellen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Kurt Aellen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004764668, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft 'Wohnort Bern', in Bern, CHE-102.153.939, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3420941).
Domizil neu:
c/o Walter Steinlin, Merzenacker 23, 3006 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Jörg, von Brittnau, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valkanover, Stefan Dr., von Reiden, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Rolf Marius, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi, Heidi Erika, von Unterseen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudi, Stephan Johannes, von Glarus, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinlin, Walter, von Rebstein, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abegglen, Bernhard, von Iseltwald, in Bern, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aellen, Kurt, von Saanen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kusano, Katharina Rebekka, genannt Katja, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruh, Dominik, von Buch (SH), in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6720632, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Schweizer Plastikausstellung Biel, in Biel/Bienne, CH-073.7.004.454-9, Stiftung (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2012, S. 0, Publ. 6629922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gebert, Jan, von Eschenbach LU, in Biel BE, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aellen, Kurt, von Saanen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnetzler, Nadja, von St. Gallen, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stöckli, Hans, von Wattenwil, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kapp, Robert Ulrich, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albert, Judith Maria, von Alpnach, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fehr, Erich Hermann, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pulver, Thomas Rudolf, von Oberbalm, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwyn, Rudolf Georg, von Beringen, in Nidau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss + Partner Treuhand (CH-073.3.003.576-5), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Publication number: 6564278, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Troika Sports AG, in Ennetbürgen, CH-150.3.003.222-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2008, S. 12, Publ. 4718170).
Firma neu:
Troika Sports AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.02.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Konrad Anton, von Trogen, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Shabdurasulov, Igor, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Aellen, Kurt, von Saanen, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Akopyan, Ishkhan, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Birchler, Roman Philipp, von Zürich, in Moskau (RU), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Senn, Philipp, von Liestal, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Candid Conrad, von Trogen, in Ennetbürgen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].