Reports for Alvar Aebi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alvar Aebi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004813541, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Wasserverbund Birstal (WVB), in Zwingen, CHE-108.965.410, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, S.0, Publ. 1823149).
Statutenänderung:
17.06.2008.
Firma neu:
Wasserverbund Birstal.
Weitere Adressen:
c/o Max Waldner, Stockhornstrasse 21, 3600 Thun [bisher: Erschwilerstrasse 228, Wasserverbund Birstal (WVB), 4247 Grindel].
Zweck neu:
Der Wasserverbund Birstal bezweckt, die Verbandsgemeinden und Dritte mit Trinkwasser für alle Zwecke zu beliefern. Er übernimmt dazu die Beschaffung, die Bewirtschaftung, die Aufbereitung, den Transport, die Speicherung und die Übergabe des Wassers an den festgelegten Bezugsstellen. Besondere Haftungsverhältnisse gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die Mitgliedergemeinden solidarisch.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Alvar, von Heimiswil, in Blauen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asprion, Sabine, von Wahlen, in Laufen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bohrer, Stefan, von Nenzlingen, in Nenzlingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Michael, von Blauen, in Blauen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furler, Georg, von Ziefen, in Zwingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Thomas, von Frutigen, in Zwingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1566441, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Markus Jermann + Partner AG, in Dittingen, CHE-103.022.599, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, Publ. 6997600).
Statutenänderung:
12.06.2014.
Firma neu:
jermann architekten und raumplaner ag.
Sitz neu:
Zwingen.
Domizil neu:
Dorfstrasse 11, 4222 Zwingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per eingeschriebenen Brief, E-Mail oder Telefax, sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jermann, Monica, von Dittingen, in Dittingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jermann, Pascal Anatol, von Zwingen, in Dittingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Alvar, von Heimiswil, in Blauen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jermann, Pascale, von Dittingen, in Mendrisio, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4988776, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Wasserverbund Birstal (WVB), in Zwingen, CH-280.8.000.696-5, öffentlich-rechtlicher Zweckverband (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2007, S. 5, Publ. 4254574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolb, Dr. Martin, von Güttingen, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Alvar, von Heimiswil, in Blauen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.