Reports for Georg Furler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Georg Furler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005707489, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Wasserverbund Birstal, in Zwingen, CHE-108.965.410, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2022, Publ. 1005462738).
Domizil neu:
c/o Peter Hueber, Alte Postgasse 8, 4222 Zwingen.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Max Waldner, Stockhornstrasse 21, 3600 Thun]. c/o Sandro Borer, Hagenbuchenstrasse 8, 4244 Röschenz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furler, Georg, von Ziefen, in Zwingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldner, Max, von Ziefen, in Grindel, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenberger, Michel, von Biglen, in Zwingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hueber, Peter, von Zwingen, in Zwingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perfetti, Lee, von Riehen, in Nenzlingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Borer, Sandro, von Erschwil, in Röschenz, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005551390, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Regionale Wasserversorgung Birstal-Thierstein AG, in Zwingen, CHE-103.955.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Walther, von Buttisholz, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furler, Georg, von Ziefen, in Zwingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Stefan, von Eggiwil, in Zwingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scholer, Daniel, von Riehen, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004813541, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Wasserverbund Birstal (WVB), in Zwingen, CHE-108.965.410, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, S.0, Publ. 1823149).
Statutenänderung:
17.06.2008.
Firma neu:
Wasserverbund Birstal.
Weitere Adressen:
c/o Max Waldner, Stockhornstrasse 21, 3600 Thun [bisher: Erschwilerstrasse 228, Wasserverbund Birstal (WVB), 4247 Grindel].
Zweck neu:
Der Wasserverbund Birstal bezweckt, die Verbandsgemeinden und Dritte mit Trinkwasser für alle Zwecke zu beliefern. Er übernimmt dazu die Beschaffung, die Bewirtschaftung, die Aufbereitung, den Transport, die Speicherung und die Übergabe des Wassers an den festgelegten Bezugsstellen. Besondere Haftungsverhältnisse gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die Mitgliedergemeinden solidarisch.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Alvar, von Heimiswil, in Blauen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asprion, Sabine, von Wahlen, in Laufen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bohrer, Stefan, von Nenzlingen, in Nenzlingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Michael, von Blauen, in Blauen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furler, Georg, von Ziefen, in Zwingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Thomas, von Frutigen, in Zwingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.