Peter Hans Weiss
domiciled in Basel, from Zürich Active mandates: Böhi AG, Cycling Emotion AG and more Connected persons: Stefan Tschudin, Marcel Schaffner, Claudia De Pascale and more You can stay up to date through "Peter Hans Weiss", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Hans Weiss"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Hans Weiss", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Hans Weiss"
|
Places where people with the name Peter Hans Weiss live
Sectors in which people with the name Peter Hans Weiss work
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Trading with recreational products
Management of real estate portfolio properties
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Trading with recreational products
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Peter Hans Weiss
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Hans Weiss
Publication number: HR02-1005573944, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Böhi AG, in Liestal, CHE-107.794.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005488048). Gemäss Erklärung vom 19.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhi, Alex, von Fischingen, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ramseier Treuhand AG (CHE-107.794.531), in Pratteln, Revisionsstelle;
Dürr, Andrea, von Pratteln, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Rudolf, von Fischenthal, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keigel, Christoph, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keigel, Urs, von Füllinsdorf, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keigel-Zeis, Ute, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, David, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Peter Hans, von Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4446135, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Cycling Emotion AG, in Liestal, CHE-115.643.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3251531).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keigel, Urs, von Füllinsdorf, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Peter Hans, von Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4418995, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Keigel AG, in Frenkendorf, CHE-101.336.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2016, Publ. 3104097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keigel-Inniger, Ernst, von Füllinsdorf, in Frenkendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutzwiller, Adrian, von Therwil, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, David, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Peter Hans, von Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Füllinsdorf];
Keigel-Zeis, Ute Dorothe, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].