Reports for Alex Böhi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alex Böhi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005573944, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Böhi AG, in Liestal, CHE-107.794.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005488048). Gemäss Erklärung vom 19.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhi, Alex, von Fischingen, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ramseier Treuhand AG (CHE-107.794.531), in Pratteln, Revisionsstelle;
Dürr, Andrea, von Pratteln, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Rudolf, von Fischenthal, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keigel, Christoph, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keigel, Urs, von Füllinsdorf, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keigel-Zeis, Ute, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, David, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Peter Hans, von Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005488048, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Böhi AG, in Liestal, CHE-107.794.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992438).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhi, Alex, von Fischingen, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Egli, Rudolf, von Fischenthal, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004453239, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Personalvorsorgestiftung der Firma Böhi AG, Liestal, in Liestal, CHE-109.580.188, Stiftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, Publ. 1712655).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Firma Böhi AG, Liestal in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 04.06.2018 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inter Audit AG (CHE-107.430.394), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhi, Alex, von Fischingen, in Liestal, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grieder Schaub, Sibylle, von Rünenberg, in Gelterkinden, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reber-Leutenegger, Susanne, von Sissach und Schangnau, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ress, Renzo, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ONLINE TREUHAND AG (CHE-101.574.132), in Reinach (BL), Revisionsstelle.