Niklaus Steiger
domiciled in Uster, from Waldkirch Active mandates: Steiger Handels GmbH, Brunnehof-Lebensmittel AG Connected persons: Beatrice Steiger You can stay up to date through "Niklaus Steiger", please log in or register free of charge.You are now following "Niklaus Steiger"
Credit rating You can stay up to date through "Niklaus Steiger", please log in or register free of charge.You are now following "Niklaus Steiger"
|
Places where people with the name Niklaus Steiger live
Sectors in which people with the name Niklaus Steiger work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Niklaus Steiger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Niklaus Steiger
Publication number: HR02-1004988792, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mokka Gastro GmbH, in Dürnten, CHE-112.405.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, S.0, Publ. 2503813).
Statutenänderung:
15.09.2020.
Firma neu:
Steiger Handels GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Hägetstalstrasse 46, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Lebensmittel, Getränken und Waren aller Art, Kurierdienst, sowie Beratung und Führung von Detaillistengeschäften und Grosshandelsbetrieben und Import/Export von Alkoholika und Lebens- und Genussmittel sowie Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchholz-Landolt, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Niklaus, von Waldkirch, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004561647, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Blattenmärt-Lebensmittel AG, in Hombrechtikon, CHE-110.034.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1215073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Niklaus, von Waldkirch, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiger, Beatrice, von Waldkirch, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Reto, von Davos, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, David, von Gempen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2503813, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mokka Gastro GmbH, in Dürnten, CHE-112.405.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2011, S. 24, Publ. 5991928).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Niklaus, von Waldkirch, in Uster, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Buchholz-Landolt, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00].