Simon Schifferle
domiciled in Böttstein, from Döttingen Active mandates: Montage Werk GmbH, Simon&Simon GmbH Connected persons: Beatrice Schifferle-Erne, Simon Schleuniger You can stay up to date through "Simon Schifferle", please log in or register free of charge.You are now following "Simon Schifferle"
Credit rating You can stay up to date through "Simon Schifferle", please log in or register free of charge.You are now following "Simon Schifferle"
|
Places where people with the name Simon Schifferle live
Sectors in which people with the name Simon Schifferle work
Other building work (incl. Interior finishing)
Trading with various goods
Other building work (incl. Interior finishing)
Trading with various goods
Private persons with the name Simon Schifferle
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Simon Schifferle
Publication number: HR02-1005301260, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Montage Werk GmbH, in Böttstein, CHE-114.141.191, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005097129).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Simon, von Döttingen, in Böttstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schifferle, Beatrice, von Döttingen, in Böttstein, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005097129, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Meister & Schifferle Montagen GmbH, in Böttstein, CHE-114.141.191, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3814655).
Statutenänderung:
14.01.2021.
Firma neu:
Montage Werk GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Marko, von Matzendorf, in Bülach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Simon, von Döttingen, in Böttstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4281749, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Limitless Sport GmbH, in Böttstein, CHE-196.571.729, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2018, Publ. 4058803).
Firma neu:
Limitless Sport GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.05.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Simon, von Döttingen, in Böttstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].