Reports for Simon Schifferle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Simon Schifferle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005301260, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Montage Werk GmbH, in Böttstein, CHE-114.141.191, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005097129).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Simon, von Döttingen, in Böttstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schifferle, Beatrice, von Döttingen, in Böttstein, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005097129, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Meister & Schifferle Montagen GmbH, in Böttstein, CHE-114.141.191, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3814655).
Statutenänderung:
14.01.2021.
Firma neu:
Montage Werk GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Marko, von Matzendorf, in Bülach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Simon, von Döttingen, in Böttstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4281749, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Limitless Sport GmbH, in Böttstein, CHE-196.571.729, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2018, Publ. 4058803).
Firma neu:
Limitless Sport GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.05.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schifferle, Simon, von Döttingen, in Böttstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].