Christian Savioz
domiciled in Orvin, from Anniviers Active mandates: Malabur Sàrl Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christian Savioz", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Savioz"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Savioz", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Savioz"
|
|
Christian Savioz
domiciled in Sion, from Ayent and Sion Active mandates: Valais SNOWSPORT FOUNDATION, I4UMENTORING CHRISTIAN SAVIOZ Connected persons: Pierre-Marie Mathey, Nancy Favre Zeiser, Valentin König and more You can stay up to date through "Christian Savioz", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Savioz"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Savioz", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Savioz"
|
Places where people with the name Christian Savioz live
Sectors in which people with the name Christian Savioz work
Management of real estate portfolio properties
Religious, political or secular associations
Services regarding management consulting
Management of real estate portfolio properties
Religious, political or secular associations
Services regarding management consulting
Private persons with the name Christian Savioz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Savioz
Publication number: HR02-1006104188, Commercial Registry Office Berne, (36)
CGF Réalisations Immobilières S.A., à Orvin, CHE-106.747.598, société anonyme (No. FOSC 204 du 20.10.2022, Publ. 1005587248).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Savioz, Christian, de Anniviers, à Orvin, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005945736, Commercial Registry Office Valais, (626)
Hôtel des Masques SA, à Ayent, CHE-103.086.725, société anonyme (No. FOSC 238 du 07.12.2023, Publ. 1005904368).
Inscription ou modification de personne(s):
Lan, Xiao, ressortissante chinoise, à Nairobi (KE), présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Schatzmann, Laurent Charles, de Windisch, à Villars-sur-Glâne, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Guojun, Qian, ressortissant kényan, à Nairobi (KE), administrateur, avec signature collective à deux;
Savioz, Christian Gérard, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux.
Publication number: HR01-1005557998, Commercial Registry Office Valais, (626)
SWISSLANA SA (SWISSLANA Ltd), à Ayent, CHE-351.408.465, Route de Botyre 34, 1966 Botyre (Ayent), société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
16.08.2022.
But:
La société a pour but l'acquisition, l'achat, la vente, la transformation, la location, la promotion, la construction, l'exploitation, la gestion, l'administration, l'exploitation hôtelière, la mise en valeur de biens immobiliers en lien avec l'hôtellerie, ainsi que la cession de tous droits attachés aux immeubles, et autres activités annexes en lien avec ce but autant sur le plan national qu'international à condition que ces opérations ne soient pas contraires à la LFAIE. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, exercer toute activité commerciale et financière ainsi que faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
10 actions nominatives de CHF 10'000.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par écrit et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Lan, Xiao, ressortissante chinoise, à Nairobi (KE), présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Schatzmann, Laurent , de Windisch, à Villars-sur-Glâne, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Savioz, Christian, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux;
FIDUCIAIRE GEFIMA SA (CHE-102.375.090), à Sion, organe de révision.