Reports for Christian Gérard Savioz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Gérard Savioz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005945736, Commercial Registry Office Valais, (626)
Hôtel des Masques SA, à Ayent, CHE-103.086.725, société anonyme (No. FOSC 238 du 07.12.2023, Publ. 1005904368).
Inscription ou modification de personne(s):
Lan, Xiao, ressortissante chinoise, à Nairobi (KE), présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Schatzmann, Laurent Charles, de Windisch, à Villars-sur-Glâne, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Guojun, Qian, ressortissant kényan, à Nairobi (KE), administrateur, avec signature collective à deux;
Savioz, Christian Gérard, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux.
Publication number: HR01-1005557998, Commercial Registry Office Valais, (626)
SWISSLANA SA (SWISSLANA Ltd), à Ayent, CHE-351.408.465, Route de Botyre 34, 1966 Botyre (Ayent), société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
16.08.2022.
But:
La société a pour but l'acquisition, l'achat, la vente, la transformation, la location, la promotion, la construction, l'exploitation, la gestion, l'administration, l'exploitation hôtelière, la mise en valeur de biens immobiliers en lien avec l'hôtellerie, ainsi que la cession de tous droits attachés aux immeubles, et autres activités annexes en lien avec ce but autant sur le plan national qu'international à condition que ces opérations ne soient pas contraires à la LFAIE. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, exercer toute activité commerciale et financière ainsi que faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
10 actions nominatives de CHF 10'000.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par écrit et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Lan, Xiao, ressortissante chinoise, à Nairobi (KE), présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Schatzmann, Laurent , de Windisch, à Villars-sur-Glâne, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Savioz, Christian, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux;
FIDUCIAIRE GEFIMA SA (CHE-102.375.090), à Sion, organe de révision.
Publication number: HR02-1005352546, Commercial Registry Office Valais, (626)
Télé Anzère. Société Anonyme des Remontées Mécaniques du Wildhorn 1972 Anzère, à Ayent, CHE-106.993.832, société anonyme (No. FOSC 197 du 09.10.2020, Publ. 1004997091).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Aymon, Marc Antoine, dit Marco, de Ayent, à Ayent, vice-président, avec signature collective à deux;
Rebstein, Vincent, de Pizy et Arbaz, à Arbaz, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Beney, Christophe, de Ayent, à Ayent, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Bonvin, Jean Michel Gérard, de Arbaz, à Arbaz, administrateur, sans droit de signature;
Savioz, Christian Gérard, de Ayent, à Ayent, administrateur, sans droit de signature.