Daniel G. Ryhiner
domiciled in Ligerz, from Basel Active mandates: Stiftung Schloss Münchenwiler Connected persons: Monika Caduff Kessler, Olivier Schmid, Yvonne Suter and more You can stay up to date through "Daniel G. Ryhiner", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel G. Ryhiner"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel G. Ryhiner", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel G. Ryhiner"
|
Places where people with the name Daniel G. Ryhiner live
Sectors in which people with the name Daniel G. Ryhiner work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Daniel G. Ryhiner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel G. Ryhiner
Publication number: HR02-1005922919, Commercial Registry Office Berne, (36)
Baereloch GmbH, in Ligerz, CHE-110.054.624, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2019, Publ. 1004627024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryhiner, Daniel, von Basel, in Ligerz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ryhiner, Anne Marie, von Basel, in Ligerz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsig, Sebastian, von Amsoldingen, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fahrer, Thomas, von Schnottwil, in Ligerz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004896582, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Schloss Münchenwiler, in Münchenwiler, CHE-112.112.132, Stiftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, S.0, Publ. 1405357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Heinz, von Bern und Sumiswald, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Yvonne, von Zürich, in Münchenwiler, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ryhiner, Daniel, von Basel, in Ligerz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Olivier, von Niedermuhlern, in Münchenwiler, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Niederhäusern, Beat, von Wattenwil, in Münchenwiler, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004627024, Commercial Registry Office Berne, (36)
Daniel Ryhiner GmbH, in Ligerz, CHE-110.054.624, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S.4, Publ. 5672854).
Statutenänderung:
30.04.2019.
Firma neu:
Baereloch GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Betreibung eines Gastwirtschaftsbetriebs und Organisation von kulturellen Veranstaltungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryhiner, Daniel, von Basel, in Ligerz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Ryhiner, Anne Marie, von Basel, in Ligerz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].