Max Rentsch
domiciled in Goldach, from St. Gallen Active mandates: Max Rentsch Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Max Rentsch", please log in or register free of charge.You are now following "Max Rentsch"
Credit rating You can stay up to date through "Max Rentsch", please log in or register free of charge.You are now following "Max Rentsch"
|
Places where people with the name Max Rentsch live
Sectors in which people with the name Max Rentsch work
Other building work (incl. Interior finishing)
Other building work (incl. Interior finishing)
Private persons with the name Max Rentsch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Max Rentsch
Publication number: HR02-1005856993, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Volkshausgenossenschaft St. Gallen, in St. Gallen, CHE-102.359.122, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzer, Robert, von Wagenhausen, in Arbon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rentsch, Max, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wepf, Thomas, von Müllheim, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Butschke, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jochum, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Bühler, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kobler, Florian, von Oberriet (SG), in Gossau SG, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roth, Peter, von Grossaffoltern, in Stachen (Arbon), Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]. [Berichtung Wohnort Peter Roth].
Publication number: HR02-1004641877, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Volkshausgenossenschaft St. Gallen, in St. Gallen, CHE-102.359.122, Genossenschaft (SHAB Nr. 106 vom 03.06.2016, S.0, Publ. 2868661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner Lackner, Monika, von Oberriet SG, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loichot, Alain, von Saignelégier, in Amriswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schär, Peter, von Rohrbachgraben, in Arbon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riflori Revisions-GmbH (CH-320.4.018.069-1), in Wittenbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rentsch, Max, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Butschke, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wepf, Thomas, von Müllheim, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Roth, Peter, von Grossaffoltern, in St. Gallen, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotmonten Treuhand AG (CHE-103.555.424), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publication number: 4305581, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
TIXI Verein Behindertenbus St. Gallen, in St. Gallen, CHE-100.506.174, Verein (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3602297).
Statutenänderung:
23.03.2018.
Name neu:
TIXI Verein St. Gallen.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Schaffung und den Betrieb geeigneter, regionaler Transportmöglichkeiten für die Abdeckung privater Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung.
Organisation neu:
[gestrichen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rentsch, Max, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Max, von Gaiserwald, in Abtwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Robert, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auer, Roland, von Eichberg, in Wittenbach, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.