Reports for Thomas Wepf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Wepf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005998854, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schule mit Perspektive, in Winterthur, CHE-323.359.264, General-Guisan-Strasse 47, 8400 Winterthur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
24.10.2019. 28.10.2021.
Zweck:
Der Zweck des Vereins ist die Bereitstellung von Bildungsangeboten für Menschen, die aus verschiedenen Gründen das öffentliche Bildungssystem nicht nutzen können. Angestrebt werden Schulabschlüsse, der Beginn oder die Fortsetzung einer Berufslehre, der Wiedereinstieg in einen Beruf oder in eine Arbeit resp. Beschäftigung. Spezialität ist die Erbringung des Bildungsangebots vor Ort der lernenden. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel:
Mittel: zweckgebundene Beiträge und Entschädigungen von privaten oder öffentlichen Einrichtungen über Leistungsaufträge, Subventionen, Spenden und Zuwendungen aller Art, Mitgliederbeiträge, Erträge aus eigenen Veranstaltungen und weiteren Aktivitäten.
Eingetragene Personen:
Bauhofer, Marianne, von Reinach (AG), in Brissago, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Lehmann, Heidi, von Andwil (SG), in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wepf, Thomas, von Müllheim, in Opfikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bettinaglio, Claudio, von Calanca, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller Blau, Gertrud, von Hundwil, in Rifferswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blum, Stefan, von Zürich, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kägi, Peter, von Bauma, in Neftenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
hit Treuhand GmbH (CHE-102.238.441), in Uster, Revisionsstelle;
Krauss Steiner, Clivia, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005856993, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Volkshausgenossenschaft St. Gallen, in St. Gallen, CHE-102.359.122, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzer, Robert, von Wagenhausen, in Arbon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rentsch, Max, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wepf, Thomas, von Müllheim, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Butschke, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jochum, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Bühler, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kobler, Florian, von Oberriet (SG), in Gossau SG, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roth, Peter, von Grossaffoltern, in Stachen (Arbon), Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]. [Berichtung Wohnort Peter Roth].
Publication number: HR02-1004641877, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Volkshausgenossenschaft St. Gallen, in St. Gallen, CHE-102.359.122, Genossenschaft (SHAB Nr. 106 vom 03.06.2016, S.0, Publ. 2868661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner Lackner, Monika, von Oberriet SG, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loichot, Alain, von Saignelégier, in Amriswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schär, Peter, von Rohrbachgraben, in Arbon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riflori Revisions-GmbH (CH-320.4.018.069-1), in Wittenbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rentsch, Max, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Butschke, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wepf, Thomas, von Müllheim, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Roth, Peter, von Grossaffoltern, in St. Gallen, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotmonten Treuhand AG (CHE-103.555.424), in St. Gallen, Revisionsstelle.