Christoph Raschle
domiciled in Samedan, from Neckertal Active mandates: Wohnbaugenossenschaft Salet St. Moritz, Graubündner Kantonalbank Connected persons: Markus Kirchgeorg-Malloth, Marco Pitsch, Petra Franca Bonetti and more You can stay up to date through "Christoph Raschle", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Raschle"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Raschle", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Raschle"
|
Places where people with the name Christoph Raschle live
Sectors in which people with the name Christoph Raschle work
Management of real estate portfolio properties
Operation of banks and credit institutions
Management of real estate portfolio properties
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name Christoph Raschle
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Raschle
Publication number: HR02-1005506520, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Werner Altherr GmbH, in Urnäsch, CHE-109.104.942, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2013, Publ. 7201864).
Statutenänderung:
21.06.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 3'769'827.19 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'764'144.52 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu je CHF 1'000.00.
Firma neu:
Altherr Urnäsch AG.
Weitere Adressen:
[gestrichen: St. Gallerstrasse 53, 9100 Herisau].
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bedachungen, Fassaden, Spenglerarbeiten, Photovoltaikanlagen und energetischen Gebäudesanierungen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 27.06.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raschle, Christoph, von Hemberg, in Urnäsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altherr-Kernbichler, Werner, von Urnäsch, in Urnäsch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Altherr, Christof, von Urnäsch, in Urnäsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Altherr-Kernbichler, Monika, von Urnäsch, in Urnäsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jung, Stefan, von Niederhelfenschwil, in Waldkirch, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005401342, Commercial Registry Office Graubünden
Wohnbaugenossenschaft Salet St. Moritz, in St. Moritz, CHE-101.838.756, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2013, S.0, Publ. 984497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoffel, Hans, von Vals, in St. Moritz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonetti, Franco, von Rossa, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirchgeorg, Brigitte, von Rossa, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchgeorg, Markus, von Rossa, in Pontresina, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pitsch, Marco, von Val Müstair, in St. Moritz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonetti, Petra, von Rossa, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raschle, Christoph, von Hemberg, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 7201864, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Werner Altherr GmbH, in Urnäsch, CH-300.4.014.244-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7180156).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raschle, Christoph, von Hemberg, in Urnäsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.