Reports for Franco Bonetti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Franco Bonetti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005401342, Commercial Registry Office Graubünden
Wohnbaugenossenschaft Salet St. Moritz, in St. Moritz, CHE-101.838.756, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2013, S.0, Publ. 984497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoffel, Hans, von Vals, in St. Moritz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonetti, Franco, von Rossa, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirchgeorg, Brigitte, von Rossa, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchgeorg, Markus, von Rossa, in Pontresina, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pitsch, Marco, von Val Müstair, in St. Moritz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonetti, Petra, von Rossa, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raschle, Christoph, von Hemberg, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005223561, Commercial Registry Office Graubünden
Bonetti Hotelbetriebs AG, in St. Moritz, CHE-106.041.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonetti, Franco, von Rossa, in St. Moritz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonetti, Petra Franca, von Rossa, in St. Moritz, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Damerow-Bonetti, Astrid, von Rossa und Scuol, in Scuol, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Rossa und Tarasp, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1005168526, Commercial Registry Office Graubünden
Alpensonne Immobilien AG, in St. Moritz, CHE-247.582.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2012, S.0, Publ. 6488536).
Statutenänderung:
27.04.2021.
Zweck neu:
Den Zweck der Gesellschaft bildet der Erwerb, die Errichtung, der Aus- und Umbau, die Verwaltung, Verpachtung und Vermietung sowie die Veräusserung von Grundstücken, bzw. Liegenschaften, von Miteigentumsanteilen an solchen, von Stockwerkeinheiten und dergleichen. Die Gesellschaft kann weitere verwandte Branchen angliedern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich zuzustellen. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonetti, Franco, von Rossa, in St. Moritz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bonetti, Giovanni Giuseppe, von Rossa, in St. Moritz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gardiol-Bonetti, Maja, von Rossa, in St. Moritz, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerni-Bonetti, Daniela, von Aarburg, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.