David P. Quint
domiciled in Burgdorf, from Vereinigtes Königreich Active mandates: Arundel AG Connected persons: Ralph Beney, Markus Müller You can stay up to date through "David P. Quint", please log in or register free of charge.You are now following "David P. Quint"
Credit rating You can stay up to date through "David P. Quint", please log in or register free of charge.You are now following "David P. Quint"
|
Places where people with the name David P. Quint live
Sectors in which people with the name David P. Quint work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name David P. Quint
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: David P. Quint
Publication number: HR02-1004924794, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004706651).
Statutenänderung:
26.05.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaucke, Dr. Volkert, deutscher Staatsangehöriger, in Hermanus (ZA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quint, David P., britischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beney, Ralph, britischer Staatsangehöriger, in Horsmonden (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3014086, Commercial Registry Office Zurich, (20)
USI Group Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.922.903-6, Beteiligung an Gesellschaften, welche insbesondere im Bereich von Geschäftsimmobilien tätig sind, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2005, S. 22, Publ. 2922708).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quint, David P., britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vanderfelt, William W., britischer Staatsangehöriger, in Bagnes, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borg, Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beney, Ralph, britischer Staatsangehöriger, in Horsmonden (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.