Reports for Dr. Volkert Klaucke
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Volkert Klaucke
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004937105, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Arundel (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-101.422.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004536660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaucke, Dr. Volkert, deutscher Staatsangehöriger, in Hermanus (ZA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Markus, von Zürich, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Beney, Ralph, britischer Staatsangehöriger, in Horsmonden (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Srinivas, Doraiswamy, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004924794, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004706651).
Statutenänderung:
26.05.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaucke, Dr. Volkert, deutscher Staatsangehöriger, in Hermanus (ZA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quint, David P., britischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beney, Ralph, britischer Staatsangehöriger, in Horsmonden (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1410003, Commercial Registry Office Zurich, (20)
USI AG, in Zürich, CHE-101.422.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2014, Publ. 1357023).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaucke, Dr. Volkert, deutscher Staatsangehöriger, in Hermanus (ZA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vanderfelt, William Weeks, britischer Staatsangehöriger, in Bagnes, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].