Roger Murer
domiciled in Wangen, from Beckenried Active mandates: Calorifer Engineering AG Connected persons: Dragan Popovic, Andreas Dinhard Keller, Reto Karl Schuhmacher and more You can stay up to date through "Roger Murer", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Murer"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Murer", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Murer"
|
|
Roger Murer
domiciled in Jona, from Rapperswil-Jona Active mandates: school - work, Roger Murer, Murer Wohn Collection Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Roger Murer", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Murer"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Murer", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Murer"
|
Places where people with the name Roger Murer live
Sectors in which people with the name Roger Murer work
Architectural and engineering activities
Trading in household appliances and related goods
Production and processing of wooden goods
Architectural and engineering activities
Trading in household appliances and related goods
Production and processing of wooden goods
Private persons with the name Roger Murer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roger Murer
Publication number: 3936405, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Calorifer Engineering AG, in Seuzach, CHE-213.312.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2016, Publ. 2607139).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murer, Roger, von Beckenried, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3723163, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
RemCal AG, in Flawil, CHE-323.974.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2017, Publ. 3573167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murer, Roger, von Beckenried, in Wangen ZH (Wangen-Brüttisellen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3508887, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein ProClowns, in Lindau, CHE-459.773.087, Verein (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, Publ. 1525943).
Statutenänderung:
03.02.2017.
Zweck neu:
Der Verein verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Der Verein ist gemeinnützig. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Die Aufgabe des Vereins besteht in der Führung des Vereines. Der Verein sammelt und verwaltet Geldmittel für den regelmässigen Einsatz von Clowns in diversen Institutionen und das Vermitteln von ausgebildeten Gesundheit!Clowns oder gleichwertig ausgebildeten Clowns.
Der Verein setzt sich zum Ziel:
Förderung der Phantasie, Kreativität, Begabungen, Bildung, Kommunikation und Lebensfreude von kranken Menschen und Menschen in Notsituationen;
Regelmässiger Besuch von Clowns in Einrichtungen für Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen;
Regelmässiger Besuch von Clowns in Altersheimen;
Linderung der Leiden von körperlich und psychisch kranken oder beeinträchtigten Personen mit den Mitteln des Humors und der Lebensfreude;
Unterstützung des Genesungsprozesses durch Humor als therapeutisches Mittel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldschmidt, Nathalie, von Zürich, in Bassersdorf, Präsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buckstegge, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bornatico, Snezana, von Illnau-Effretikon, in Erlenbach ZH, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brandenberger, Jürg, von Flaach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Karin, von Hundwil, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Murer, Roger, von Beckenried, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitt, Patrick, von Entlebuch, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzle, Marie-Christine, von Zürich, in Lindau, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlegel, Willi, von Sevelen, in Rorschacherberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vincent, Franziska, von Hermance, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmitt, Steffi, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.