Hannelore Müller
domiciled in Boswil, from Boswil Active mandates: Müller-Treuhand Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Hannelore Müller", please log in or register free of charge.You are now following "Hannelore Müller"
Credit rating You can stay up to date through "Hannelore Müller", please log in or register free of charge.You are now following "Hannelore Müller"
|
Places where people with the name Hannelore Müller live
Sectors in which people with the name Hannelore Müller work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Hannelore Müller
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hannelore Müller
Publication number: HR02-1004755639, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Rachögna Immobilien GmbH, in Scuol, CHE-102.668.451, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2013, S.0, Publ. 936651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Hannelore, deutsche Staatsangehörige, in Gummersbach (D), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 114'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmauder Stefanie und Klein Florian (je Miteigenübentümer zu 1/2), Gesellschafter, mit einem Stammanteil von CHF 114'000.00;
Klein, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Dietenheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schmauder, Stefanie, deutsche Staatsangehörige, in Dresden (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Publication number: 3225126, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Concept Casa Bau- und Handels AG, bisher in Dietikon, CH-020.3.004.874-5, Handel, Vertrieb, Verwaltung und Vermittlung von Bauleistungen, Baustoffen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 09.07.2003, S. 18, Publ. 1072620).
Gründungsstatuten:
27.04.1994.
Statutenänderung:
23.01.2006.
Firma neu:
WVT AG.
Sitz neu:
Zurzach.
Domizil neu:
Falkengasse 9, 5330 Zurzach.
Zweck neu:
Handel mit, Vertrieb, Verwaltung und Vermittlung von Bauleistungen, Baustoffen und Finanzierungen, Erstellung, Projektierung und Verwaltung von Immobilien, Import uind Export von Baustoffen und Konsumgütern, Handel mit, Vertrieb, Verwaltung, Finanzierung und Vermittlung von Konzepten für die Abwasserreinigung und Abfallbeseitigung, sowie Beratung, Projektierung, Verkauf und Vermittlung von Komponenten und Gesamtanlagen hierfür;
die Gesellschaft kann Filialen eröffnen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bearth, Marlies, von Sumvitg, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Hannelore, von Boswil, in Boswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Rolf Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Oetwil an der Limmat, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirt, Gottlieb, von Schöfflisdorf, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gimmel, Tolbias, von Hunzenschwil, in Villigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Marc, von Wohlen AG, in Rüfenach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orawetz, Ronald, deutscher Staatsangehöriger, in Weilheim (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BUCO Consulting GmbH, in Baden, Revisionsstelle;
Flinz, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Luni di Orto Novo (IT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zapag-Apparate AG, in Dietikon, Handel mit und Vertrieb von Maschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2000, S. 1856).
Domizil neu:
Hasenbergstrasse 7, 8953 Dietikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Hannelore, von Boswil, in Boswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sodenkamp, Friedhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Witten (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bearth, Ignaz, von Sumvitg, in Zufikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herbst, Heribert, deutscher Staatsangehöriger, in Eiterfeld (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.