Reports for Marlies Bearth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marlies Bearth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004757074, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lifecycle AG, in Oetwil an der Limmat, CHE-101.726.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, S.0, Publ. 6806118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Rolf H., deutscher Staatsangehöriger, in Oetwil an der Limmat, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Bearth, Marlies, von Sumvitg, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geisser, Philippe, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5706044, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
WEBARIA AG, in Küssnacht SZ, CH-020.3.928.588-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2010, S. 15, Publ. 5522284).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bearth, Marlies, von Sumvitg, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5522284, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
WEBARIA AG, bisher in Dietikon, CH-020.3.928.588-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 29).
Gründungsstatuten:
28.06.1989.
Statutenänderung:
23.02.2010.
Sitz neu:
Küssnacht SZ.
Domizil:
Bärenmatte 1, 6403 Küssnacht SZ.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Projektierung, Handel, Installation, Vermietung, Betrieb und Wartung von Geräten und Anlagen für die Entsorgungstechnik und den Umweltschutz. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [wie bisher];
Gemäss Erklärung vom 25.09.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet [wie bisher];
[Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bearth, Marlies, von Sumvitg, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Schwarzentruber, Anton genannt Tony, von Adligenswil, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Portmann, Cornelia, von Schüpfheim, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher].