Reports for Marc Meyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marc Meyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6078888, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gencolive GmbH, in Bad Zurzach, CH-400.4.025.414-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2009, S. 2, Publ. 5360038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Marc, von Wohlen AG, in Rüfenach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stallone, Maurizio, von Gebenstorf, in Mägenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 5360038, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gencolive GmbH, in Bad Zurzach, CH-400.4.025.414-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2007, S. 2, Publ. 3835534).
Statutenänderung:
15.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich an deren letzte, der Geschäftsführung bekannte Adresse.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Marc, von Wohlen AG, in Rüfenach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publication number: 3963608, Commercial Registry Office Aargau, (400)
SIC.RES CHINA STONE EUROPA AG, in Bad Zurzach, CH-020.3.022.667-9, Projektierung und Erstellung von Immobilien aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2006, S. 2, Publ. 3269462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gimmel, Tobias, von Hunzenschwil, in Villigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Marc, von Wohlen AG, in Rüfenach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.