Sonja Meier-Schneider
domiciled in Oetwil, from Gebenstorf Active mandates: Bowling West AG, Bowling Baregg AG and more Connected persons: Martial Meier, Colette Beer, Martial Meier and more You can stay up to date through "Sonja Meier-Schneider", please log in or register free of charge.You are now following "Sonja Meier-Schneider"
Credit rating You can stay up to date through "Sonja Meier-Schneider", please log in or register free of charge.You are now following "Sonja Meier-Schneider"
|
Places where people with the name Sonja Meier-Schneider live
Sectors in which people with the name Sonja Meier-Schneider work
Sport services
Operation of restaurants
Sport services
Operation of restaurants
Private persons with the name Sonja Meier-Schneider
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sonja Meier-Schneider
Publication number: HR02-1005025139, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bowling West AG, in Oetwil an der Limmat, CHE-107.504.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, S.0, Publ. 3616407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Arnold, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Martial, von Gebenstorf, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oetwil an der Limmat, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Meier-Schneider, Sonja, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4095911, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gambler's Pub GmbH, in Oetwil an der Limmat, CHE-103.009.848, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, Publ. 6568286).
Statutenänderung:
28.02.2018.
Firma neu:
Gambler's Pub GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.02.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Colette, von Zürich, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift, ;
Meier, Martial, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Arnold, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Meier-Schneider, Sonja, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Petralia, Salvatore, von Baden, in Baden, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4044905, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Restaurant Bowling Baregg GmbH, in Baden, CHE-114.979.372, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 11.10.2012, Publ. 6885484).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Martial, von Gebenstorf, in Würenlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Oberrohrdorf, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ];
Meier, Arnold, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier-Schneider, Sonja, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00].