Reports for Martial Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martial Meier
Newest SOGC notifications: Martial Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005025266, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Restaurant Bowling West GmbH, in Oetwil an der Limmat, CHE-108.267.174, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2018, Publ. 4016915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Arnold, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Martial, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ];
Beer, Colette, von Zürich, in Geroldswil, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00].
Publication number: HR02-1005025139, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bowling West AG, in Oetwil an der Limmat, CHE-107.504.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, S.0, Publ. 3616407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Arnold, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Martial, von Gebenstorf, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oetwil an der Limmat, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Meier-Schneider, Sonja, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4095911, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gambler's Pub GmbH, in Oetwil an der Limmat, CHE-103.009.848, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, Publ. 6568286).
Statutenänderung:
28.02.2018.
Firma neu:
Gambler's Pub GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.02.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Colette, von Zürich, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift, ;
Meier, Martial, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Arnold, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Meier-Schneider, Sonja, von Gebenstorf, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Petralia, Salvatore, von Baden, in Baden, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.