André Daniel Makhijani
domiciled in Singapur, from Altishofen Active mandates: Creativ Personal AG Connected persons: André Stössel You can stay up to date through "André Daniel Makhijani", please log in or register free of charge.You are now following "André Daniel Makhijani"
Credit rating You can stay up to date through "André Daniel Makhijani", please log in or register free of charge.You are now following "André Daniel Makhijani"
|
Places where people with the name André Daniel Makhijani live
Sectors in which people with the name André Daniel Makhijani work
Temp agency services
Temp agency services
Private persons with the name André Daniel Makhijani
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: André Daniel Makhijani
Publication number: 1414337, Commercial Registry Office Zurich, (20)
creativ personal BD AG, in Zürich, CHE-105.341.182, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, Publ. 1279901).
Statutenänderung:
10.03.2014.
Firma neu:
creativ personal züri ag.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Personalverleih, die Personalvermittlung und die Personalausbildung in allen Branchen, sowie die damit verbundenen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Makhijani, André Daniel, von Altishofen, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sanapo, Giorgio, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Samarin, Tihomir, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5711622, Commercial Registry Office Zug, (170)
Creativ-Personal, Management GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.001.539-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2008, S. 20, Publ. 4656132).
Gründungsstatuten:
22.12.1995.
Statutenänderung:
26.04.2010.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
c/o Translex AG, Sinserstrasse 65, 6330 Cham.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen, vor allem die Vergaben, Betreuung und Verwaltung von Franchisen sowie die allgemeine Personal- und Unternehmensberatung;
die Beratung und Konzeption von Hotels und Spas im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 19.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher);
[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Makhijani, André, von Altishofen, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Baumgartner-Gubbi, Fabienne, von Cevio, in Bassersdorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häsler, Jürgen Horst, von Lütschental, in Steffisburg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ongaro Allemann, Petra, von Laufen und Farnern, in Nunningen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuendorf, Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Creativ Personal AG (CH-020.3.906.033-6), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 5708684, Commercial Registry Office Zug, (170)
creativ personal group AG, in Risch, CH-170.3.025.037-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2008, S. 20, Publ. 4659214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Makhijani, André, von Altishofen, in Rheinsulz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häsler, Jürgen Horst, von Lütschental, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift];
Ongaro, Petra, von Laufen und Farnern, in Nunningen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.