Reports for Tihomir Samarin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Tihomir Samarin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1006129028, Commercial Registry Office Zug, (170)
Verein Off Wine (Off Wine Association), in Cham, CHE-174.752.263, Fabrikstrasse 5, 6330 Cham, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.2023. 09.02.2024.
Zweck:
Zweck des Vereins ist die Organisation von «Wine Tastings», das gesellschaftliche Zusammenbringen von Weinliebhabern und das Fördern des Verständnisses von Weinanbau, -Herstellung und -Kultur aller Länder und Regionen. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Der Verein ist berechtigt, kommerzielle Tätigkeiten im Rahmen seines Vereinszwecks auszuüben. Die kommerziellen Aktivitäten des Vereins dienen ausschliesslich der Verwirklichung des Vereinszwecks und werden im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen der Schweiz durchgeführt. Die Gewinne aus kommerziellen Tätigkeiten dürfen nur für gemeinnützige Zwecke gemäss den Statuten des Vereins verwendet werden und dürfen nicht an die Mitglieder des Vereins ausgeschüttet werden. Alle kommerziellen Aktivitäten des Vereins müssen transparent und im Einklang mit den Grundsätzen von Integrität und Ethik erfolgen. Die Details zu den kommerziellen Tätigkeiten des Vereins werden in einem separaten Geschäftsplan festgelegt und von der Generalversammlung oder Vorstand genehmigt. Der Vorstand ist befugt, im Namen des Vereins Verträge abzuschliessen und andere rechtliche Verpflichtungen einzugehen, die für die Ausübung der kommerziellen Tätigkeiten des Vereins erforderlich sind. Jegliche Haftung des Vereins im Zusammenhang mit seinen kommerziellen Aktivitäten ist auf das Vereinsvermögen beschränkt und erstreckt sich nicht auf die persönliche Haftung der Mitglieder. Einer Umwandlung des Vereinszwecks müssen alle Vereinsmitglieder zustimmen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Überschüsse der Betriebsrechnung, allfällige Schenkungen, Veranstaltungsbeiträge und Vermächtnisse.
Eingetragene Personen:
Müller, Yves, von Kappel am Albis, in Würenlos, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goutziomitros, Athanasios, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greutmann, Enrico, von Beggingen, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Keith D., von Kilchberg (ZH), in Cham, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Samarin, Tihomir, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Patris Audit GmbH (CHE-268.850.225), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005945095, Commercial Registry Office Zug, (170)
Oracle Site AG, in Hünenberg, CHE-106.939.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005198318). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 22.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Svetec, Dinko, von Glattfelden, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Svetec-Kovacevic, Ljubica, von Lindau, in Grafstal, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Samarin, Tihomir, von Zürich, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Savic, Igor, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Patris Audit GmbH (CHE-268.850.225), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005847361, Commercial Registry Office Zurich, (20)
creativ personal züri ag, in Zürich, CHE-105.341.182, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2023, Publ. 1005660798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Samarin, Tihomir, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horvàth, Erika, rumänische Staatsangehörige, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.