Marco Aldo Märk
domiciled in Dornach, from St. Gallen Active mandates: Beurret & Partner Immobilien GmbH Connected persons: Beat Stüdli, Philipp Rudolf Suter, Dominique Louis Beurret and more You can stay up to date through "Marco Aldo Märk", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Aldo Märk"
Credit rating You can stay up to date through "Marco Aldo Märk", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Aldo Märk"
|
Places where people with the name Marco Aldo Märk live
Sectors in which people with the name Marco Aldo Märk work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Marco Aldo Märk
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marco Aldo Märk
Publication number: 1179895, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Beurret & Stalder Immobilien GmbH, in Basel, CH-400.4.019.428-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, Publ. 6634122).
Statutenänderung:
06.11.2013.
Firma neu:
Beurret & Partner Immobilien GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung, die Finanzierung, den Verkauf, den Kauf und die Verwaltung von Immobilien sowie die Erbringung von Baudienstleistungen an Liegenschaften und die Entwicklung von Immobilienprojekten im In- und Ausland. Sie kann ferner Dienstleistungen im Bereich der Finanz-, Versicherungs- und Kapitalanlageberatung erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Vera Maria, von Sarmenstorf, in St. Louis (FR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beurret, Dominique Louis, von Les Breuleux und französischer Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 262 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Märk, Marco Aldo, von St. Gallen, in Dornach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Suter, Philipp Rudolf, von Basel und Kölliken, in Arisdorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Beurret, Martine, von Les Breuleux und französische Staatsangehörige, in Frenkendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Märki, Manuel Konstantin, von Brugg, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 6634122, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
AT&W GmbH Allfinanz Service Center, in Basel, CH-400.4.019.428-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2012, S. 0, Publ. 6591334).
Statutenänderung:
03.04.2012.
Firma neu:
Beurret & Stalder Immobilien GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf, den Kauf und die Verwaltung von Immobilien sowie die Erbringung von Baudienstleistungen an Liegenschaften. Sie erbringt ferner Dienstleistungen im Bereich der Finanz-, Versicherungs- und Kapitalanlageberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beurret, Dominique Louis, von Les Breuleux und französischer Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Beurret, Dominique, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00];
Stalder, Vera Maria, von Sarmenstorf, in St. Louis (FR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Münchenstein und mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Märk, Marco Aldo, von St. Gallen, in Dornach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Märk, Marco, in Arlesheim und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Suter, Philipp Rudolf, von Basel und Kölliken, in Arisdorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Suter, Philipp und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Beurret, Martine, von Les Breuleux und französische Staatsangehörige, in Frenkendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Basel];
Märki, Manuel Konstantin, von Brugg, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Märki, Manuel und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Publication number: 3574382, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
AT&W GmbH Allfinanz Service Center, in Basel, CH-400.4.019.428-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2004, S. 4, Publ. 2126530).
Stammkapital neu:
CHF 40'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beurret, Dominique, von Les Breuleux und französischer Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Stalder, Vera Maria, von Sarmenstorf, in Münchenstein, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Märk, Marco, von St. Gallen, in Arlesheim, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].