Reports for Manuel Konstantin Märki
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Manuel Konstantin Märki
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005323070, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Beurret & Partner Immobilien GmbH, in Basel, CHE-104.515.953, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967950).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Philipp Rudolf, von Basel, in Fehren, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Basel und Kölliken, in Arisdorf];
Märki, Manuel Konstantin, von Brugg, in Rheinfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Basel].
Publication number: 1179895, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Beurret & Stalder Immobilien GmbH, in Basel, CH-400.4.019.428-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, Publ. 6634122).
Statutenänderung:
06.11.2013.
Firma neu:
Beurret & Partner Immobilien GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung, die Finanzierung, den Verkauf, den Kauf und die Verwaltung von Immobilien sowie die Erbringung von Baudienstleistungen an Liegenschaften und die Entwicklung von Immobilienprojekten im In- und Ausland. Sie kann ferner Dienstleistungen im Bereich der Finanz-, Versicherungs- und Kapitalanlageberatung erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Vera Maria, von Sarmenstorf, in St. Louis (FR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beurret, Dominique Louis, von Les Breuleux und französischer Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 262 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Märk, Marco Aldo, von St. Gallen, in Dornach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Suter, Philipp Rudolf, von Basel und Kölliken, in Arisdorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Beurret, Martine, von Les Breuleux und französische Staatsangehörige, in Frenkendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Märki, Manuel Konstantin, von Brugg, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 1158709, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Liceo Linguistico AG, in Basel, CH-270.3.003.705-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, Publ. 6250822).
Statutenänderung:
24.10.2013.
Firma neu:
Liceo Linguistico AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2013 aufgelöst. Mit Erklärung vom 24.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Märki, Manuel, von Brugg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei Treuhand- & Revisions AG (CH-270.3.002.157-1), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stricker, Christian, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].