Rekha Holla
domiciled in Zumikon, from India Active mandates: ZMD swiss GmbH, Wholistic Wealth Solutions, R. Holla Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Rekha Holla", please log in or register free of charge.You are now following "Rekha Holla"
Credit rating You can stay up to date through "Rekha Holla", please log in or register free of charge.You are now following "Rekha Holla"
|
Places where people with the name Rekha Holla live
Sectors in which people with the name Rekha Holla work
Services regarding management consulting
Fund management
Services regarding management consulting
Fund management
Private persons with the name Rekha Holla
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rekha Holla
Publication number: 1042133, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Vedgara AG, in Buchs SG, CH-320.4.072.030-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7199904).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holla, Rekha, indische Staatsangehörige, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khlystun, Igor, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiev (UA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 991837, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ZMD swiss GmbH, bisher in Sevelen, CH-320.4.062.296-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, S. 14, Publ. 5911502).
Gründungsstatuten:
27.11.2007.
Statutenänderung:
04.07.2013.
Sitz neu:
Zumikon.
Domizil neu:
In der Gand-Strasse 1, 8126 Zumikon.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmungsberatung, Erstellen von und Handel mit Immobilien und Erbringen von Immobiliendienstleistungen, Produktion von und Handel mit Produkten aller Art sowie Halten von Investitionen und Beteiligungen in Projekte und Unternehmen, sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben sowie gesamtverantwortliche Unternehmensaufgaben im Industrie- und Dienstleistungssektor, Consulting für Strategie- und Marktentwicklung, Unterstützung bei Turnarounds und Geschäftsentwicklung. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen, Zweigniederlassungen und Repräsentanzen im In- und Ausland errichten, sich an anderen, gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Grundstücke und Immobilien erwerben, verwalten und veräussern, Verwaltung von eigenen und fremden Vermögenswerten sowie Erbringung von Finanz- und Treuhanddienstleistungen auf eigene oder fremde Rechnung im In- und Ausland übernehmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
NHL Treuhand GmbH (CH-130.4.008.632-2), in Sevelen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holla, Rekha, indische Staatsangehörige, in Zumikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 7199904, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Vedgara AG, in Buchs SG, CH-320.4.072.030-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, Publ. 7013876).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift];
Khlystun, Igor, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiev (UA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Holla, Rekha, indische Staatsangehörige, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.