Katrin Haun
domiciled in Rheinfelden, from Germany Active mandates: TAA AG, RST Treuhand AG Connected persons: Rupert Fritzmeier, Patrick Schaub, Vania Catarina Martins da Cunha and more You can stay up to date through "Katrin Haun", please log in or register free of charge.You are now following "Katrin Haun"
Credit rating You can stay up to date through "Katrin Haun", please log in or register free of charge.You are now following "Katrin Haun"
|
Places where people with the name Katrin Haun live
Sectors in which people with the name Katrin Haun work
Trading with various goods
Fiduciary services
Trading with various goods
Fiduciary services
Private persons with the name Katrin Haun
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Katrin Haun
Publication number: HR02-1005177471, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
TAA AG, in Basel, CHE-103.320.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2013, S.0, Publ. 7056936).
Statutenänderung:
23.04.2021.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit uneingeschriebenen Briefen oder E-Mails.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung mangels Publikationspflicht:] [gestrichen: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haun, Erich, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haun, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005064581, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
RST Treuhand AG, in Basel, CHE-105.969.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782856).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, Patrick, von Buus, in Böckten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Haun, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haun, Erich, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Martins da Cunha, Vania Catarina, portugiesische Staatsangehörige, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4055059, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018 publizierten TR-Eintrag Nr. 1'259 vom 09.01.2018 SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG, in Zürich, CHE-114.008.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3985007).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andreatta, Carlo, von Eggiwil, in Bättwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Britt, Doris, von Glarus Nord, in Degersheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dudli, Clemens, von Oberbüren, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haun, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kränzlin, Rolf, von Neuheim, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenggenhager, Marcel, von Ebnat-Kappel, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Beat, von Basel und Riehen, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Patrick, von Buus, in Böckten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urscheler, Hans-Peter, von St. Gallen und Laax, in Laax, mit Kollektivunterschrift zu zweien.