Reports for Patrick Schaub
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Patrick Schaub
Holdings
Newest SOGC notifications: Patrick Schaub
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006000752, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
devolo Schweiz GmbH, in St. Gallen, CHE-438.853.898, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2013, S.0, Publ. 7038448).
Firma neu:
devolo Schweiz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.03.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harbers, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Herzogenrath (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Schaub, Patrick, von Buus, in Böckten, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005644516, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
ASK Systems AG, in Basel, CHE-107.623.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2020, Publ. 1004798199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Patrick, von Buus, in Böckten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wassmer, Peter, von Basel und Reinach (BL), in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005644471, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
MR Automation GmbH, in Basel, CHE-188.072.393, c/o RST Treuhand AG, St. Jakobs-Strasse 30, 4052 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Automatisierung von Prozessanlagen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Zustellung durch uneingeschriebenen Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilsbuch zuletzt eingetragenen Adressangaben.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 22.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Robé, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Zillisheim (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Madrau, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Kembs (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schaub, Patrick, von Buus, in Böckten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.