Ulrich Hafner
domiciled in Nidau, from Dinhard Active mandates: Piano Atelier Ulrich Hafner Connected persons: Ursula Hafner-Fürst You can stay up to date through "Ulrich Hafner", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Hafner"
Credit rating You can stay up to date through "Ulrich Hafner", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Hafner"
|
Places where people with the name Ulrich Hafner live
Sectors in which people with the name Ulrich Hafner work
Trading in household appliances and related goods
Trading in household appliances and related goods
Private persons with the name Ulrich Hafner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ulrich Hafner
Publication number: 4758560, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Diener Partner AG Treuhand und Recht, in Winterthur, CH-020.3.926.958-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2005, S. 18, Publ. 2966546).
Statutenänderung:
30.10.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Durchführung von Treuhand-, Revisions-, Steuer- und Rechtsberatungsmandaten, weiter die Übernahme von Sachwaltermandaten und Mandaten als a. a. Konkursverwalterin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma 'Treuhand- & Rechtspraxis Ulrich Diener-Hafner', in Winterthur, gemäss Bilanz per 31.12.1984, zum Preise von CHF 93'879.05, von dem CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausherr-Studer, Barbara, von Rheinau, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gubler Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener-Hafner, Ulrich, von Fischenthal, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Boner, Urs, von Laupersdorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3137072, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VESO Verein für Sozialpsychiatrie Region Winterthur, in Winterthur, CH-020.6.000.582-3, Führung sozialpsychiatrischer Einrichtungen, Verein (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2004, S. 28, Publ. 2213014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrni, Hans, von Unterlangenegg, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hafner, Ulrich, von Münchwilen TG, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Hans Jakob, von Wolfhalden, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr-Schneuwyl, Heidi Masali, von Rüschlikon und Basel, in Gossau SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberli, Hans Peter, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Rodel, Renate, von Fahrwangen, in Wiesendangen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Bernhard, Martin, von Pfungen, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gamper, Walter, von Frauenfeld, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht-Müller, Rita, von Lengnau AG, in Seuzach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Siegrist, Rita, von Meisterschwanden, in Lengnau AG];
Textor-Buser, Maja Lotte, von Kilchberg ZH, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 963620, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Diener, Kunz, Girschweiler, Zweigniederlassung, in Winterthur, Übernahme und Ausführung von SchKG-Mandaten, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 50 vom 14.03.2003, S. 17, Publ. 903786).
mit Hauptsitz in:
Stäfa.
Firma neu:
DKG, Diener, Kunz, Girschweiler, Waldburger.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girschweiler, Jürg, von Stäfa, in Stäfa, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Kunz, Hans U., von Wald ZH, in Dübendorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Waldburger, Armin, von Hundwil, in Zug, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diener-Hafner, Ulrich, von Fischenthal, in Winterthur, Gesellschafter und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].