Reports for Walter Gamper
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Walter Gamper
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004933898, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Herberge zum kleinen Glück, Ferien- und Entlastungsangebote für erwachsene Menschen mit Betreuungsbedarf, in Erlenbach (ZH), CHE-110.589.718, Verein (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldvogel, Jürg, von Schübelbach, in Erlenbach ZH, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gamper, Walter, von Frauenfeld, in Winterthur, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willener, Matthias, von Bubikon, in Bubikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Franceschini, Bruno, von Bubikon, in Bubikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moesch, Frieda, von Teufen (AR), in Teufen (AR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4338337, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Herberge zum kleinen Glück, Ferien- und Entlastungsangebote für erwachsene Menschen mit Betreuungsbedarf, in Erlenbach (ZH), CHE-110.589.718, Verein (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2420447).
Statutenänderung:
23.05.2016.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt den Betrieb einer Herberge mit Ferien- und Entlastungsangeboten für erwachsene Menschen mit Betreuungsbedarf, das heisst Menschen mit geistigen, altersbedingten, psychischen oder körperlichen Behinderungen. Das Angebot richtet sich an Einzelpersonen wie an ganze Gruppen. Der Verein verpflichtet sich in seinem Leitbild zu einer dialogischen Haltung und Förderung von Gleichberechtigung und Integration.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spörri, Ruth, von Fischenthal, in Fischenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamper, Walter, von Frauenfeld, in Winterthur, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oetiker-Schneider, Astrid, von Oetwil am See, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3192373, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Hirzelheim Regensberg, in Regensberg, CHE-107.811.595, Stiftung (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, Publ. 2192179).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamper, Walter, von Frauenfeld, in Winterthur, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dätwyler Nasrallah, Gabriella, von Uerkheim, in Buchs ZH, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Bossi, Pia, von Thalwil, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].