Roger Gutweniger
domiciled in Richterswil, from Richterswil Active mandates: 720 Grad Architekten AG Connected persons: Olivia Steiner, Aldrik Stegenga, Moreno Piccolotto and more You can stay up to date through "Roger Gutweniger", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Gutweniger"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Gutweniger", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Gutweniger"
|
Places where people with the name Roger Gutweniger live
Sectors in which people with the name Roger Gutweniger work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Roger Gutweniger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roger Gutweniger
Publication number: 6252238, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
GRAB ARCHITEKTEN, Aktiengesellschaft, in Altendorf, CH-130.0.005.107-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011, S. 0, Publ. 6065118).
Statutenänderung:
21.06.2011.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 21.6.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Interconsulta, Revisions- und Treuhand AG (CH-020.3.913.765-1), in Zürich, Revisionsstelle;
Gutweniger, Roger, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Rolf, von Wangen SZ, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6054964, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
720 Grad Architekten AG, bisher in Zug, CH-170.3.035.125-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 19, Publ. 5908800).
Gründungsstatuten:
16.11.2010.
Statutenänderung:
21.02.2011.
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 1, 8852 Altendorf.
Zweck neu:
Betrieb eines Architekturbüros;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und auch Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 250.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 16.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogelsang Piccolotto, Janine, von Gebenstorf, in Vaduz (LI), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piccolotto, Moreno, italienischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Jörg, von Walzenhausen, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gutweniger, Roger, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Rolf, von Wangen SZ, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blarer, Carlo, von Schmerikon, in Benken SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
IC-Revision AG (CH-020.3.912.596-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 5914678, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
GRAB ARCHITEKTEN, Aktiengesellschaft, in Altendorf, CH-130.0.005.107-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2010, S. 17, Publ. 5891898). [bisher: Die Gesellschaft ist ohne gesetzmässige Vertretung.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vogelsang Piccolotto, Janine, von Gebenstorf, in Vaduz (LI), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Piccolotto, Moreno, italienischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Gutweniger, Roger, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Züger, Rolf, von Wangen SZ, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Lutz, Jörg, von Walzenhausen, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blarer, Carlo, von Schmerikon, in Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.