Reports for Rolf Züger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Züger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005667945, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
720 Grad Architekten AG, in Freienbach, CHE-116.224.824, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004534002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züger, Rolf, von Wangen SZ, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stegenga, Aldrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberiberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6252238, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
GRAB ARCHITEKTEN, Aktiengesellschaft, in Altendorf, CH-130.0.005.107-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011, S. 0, Publ. 6065118).
Statutenänderung:
21.06.2011.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 21.6.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Interconsulta, Revisions- und Treuhand AG (CH-020.3.913.765-1), in Zürich, Revisionsstelle;
Gutweniger, Roger, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Rolf, von Wangen SZ, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6054964, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
720 Grad Architekten AG, bisher in Zug, CH-170.3.035.125-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 19, Publ. 5908800).
Gründungsstatuten:
16.11.2010.
Statutenänderung:
21.02.2011.
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 1, 8852 Altendorf.
Zweck neu:
Betrieb eines Architekturbüros;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und auch Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 250.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 16.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogelsang Piccolotto, Janine, von Gebenstorf, in Vaduz (LI), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piccolotto, Moreno, italienischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Jörg, von Walzenhausen, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gutweniger, Roger, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Rolf, von Wangen SZ, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blarer, Carlo, von Schmerikon, in Benken SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
IC-Revision AG (CH-020.3.912.596-8), in Zürich, Revisionsstelle.