Didier Gunzinger
domiciled in Delémont, from Welschenrohr-Gänsbrunnen Active mandates: Agerim Sàrl, Société coopérative jurassienne d'habitation Connected persons: André Paul René Buchwalder, Patrick Joseph Edmond Chapuis, Marie Thérèse Albertine Brêchet Beuchat and more You can stay up to date through "Didier Gunzinger", please log in or register free of charge.You are now following "Didier Gunzinger"
Credit rating You can stay up to date through "Didier Gunzinger", please log in or register free of charge.You are now following "Didier Gunzinger"
|
Places where people with the name Didier Gunzinger live
Sectors in which people with the name Didier Gunzinger work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Didier Gunzinger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Didier Gunzinger
Publication number: 5405848, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société coopérative de construction FOMH, à Bassecourt, CH-670.5.000.542-1, Société coopérative (FOSC no 212 du 01.11.2007, p. 9, publ. 4180420).
Nouvelle autre adresse:
Rière l'Arsenal 7, 2800 Delémont.
Personnes et signatures radiées:
Etique, Jean-Claude, de Bure, à Delémont, secrétaire hors-conseil, avec signature collective à deux avec président ou administrateur-gérant;
Caccin, Giuliano, d'Italie, à Bassecourt, membre, sans droit de signature;
Russo, Antonio, d'Italie, à Bassecourt, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Gunzinger, Didier, de Welschenrohr, à Delémont, administrateur-gérant, avec signature collective à deux [précédemment: avec signature collective à deux avec président ou secrétaire hors-conseil ];
Koller, Mélanie, de Montsevelier, à Montsevelier, secrétaire hors-conseil, avec signature collective à deux;
Coullery, Claude-Alain, de Fontenais, à Bassecourt, membre, sans droit de signature;
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA, à Delémont (CH-670.3.004.752-1), organe de révision.
Publication number: 4850342, Commercial Registry Office Jura, (670)
Agerim Sàrl, à Delémont, CH-670.4.004.835-0, Rière l'Arsenal 7, 2800 Delémont, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
22.01.2009.
But:
Administration, gestion, courtage, exploitation et gérance d'immeubles, achat et vente de biens immobiliers, conseils, construction ou rénovation d'immeubles établissement des déclarations fiscales et mandats comptables (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du gérant du 22.01.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne inscrite:
Gunzinger, Didier, de Welschenrohr, à Delémont, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.--.
Publication number: 2165930, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société coopérative immobilière 'Les Champois', à Delémont, Amélioration des conditions de logement. Société coopérative (FOSC no 247 du 20.12.2001, p. 10050).
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative immobilière 'Les Champois' en liquidation concordataire.
Adresse de liquidation:
Rue St-Germain 5, c/o Me Roland Schaller, 2740 Moutier. Par jugement du 24.02.2004, le Juge civil du Tribunal de Première Instance à Porrentruy a homologué le concordat par abandon d'actif intervenu entre la société et ses créanciers.
Inscription ou modification de personnes:
Collarin-Marchand, Françoise, de Delémont, à Delémont, présidente, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le gérant];
Meury, Rémy, de Blauen, à Delémont, vice-président, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le gérant ];
Etique, Jean-Claude, de Bure, à Delémont, secrétaire hors-conseil, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Gunzinger, Didier, de Welschenrohr, à Delémont, gérant, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Schaller, Roland, de Vermes, à Moutier, liquidateur, avec signature individuelle.