Reports for Françoise Collarin-Marchand
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Françoise Collarin-Marchand
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2710288, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société coopérative delémontaine d'habitation, à Delémont, CH-670.5.001.107-0, Construire, louer et vendre, à ses membres en priorité, des logements à loyer modéré à l'exclusion de toute intention spéculative. Société coopérative (FOSC no 202 du 18.10.1999, p. 7121).
Nouvelle adresse:
Rue des Moissons 36, c/o M. Michel Steullet, Case postale 911, 2800 Delémont.
Personnes et signatures radiées:
Faivre, Pascal, de Courtemaîche, à Delémont, vice-président, avec signature collective à deux;
Collarin-Marchand, Françoise, de Delémont, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Jobin, Michel, de Saignelégier, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Kaiser, Jean-René, de Laufon, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Meury, Rémy, de Blauen, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Krummenacher, Véronique, de Escholzmatt, à Courroux, gérante, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Sauvain, Michel, de Courrendlin, à Delémont, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Steger, Françoise, de Delémont, à Delémont, vice-présidente, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Natale, Giuseppe, de Delémont, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Gerber, Erwin, de Langnau im Emmental, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Gobat, Murielle, de Undervelier et Crémines, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Bays, Jean-Daniel, de Sorens, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Sorg, Renée, de Les Verrières, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Simon, Josy, de Bassecourt, à Delémont, membre, sans droit de signature.
Publication number: 2165930, Commercial Registry Office Jura, (670)
Société coopérative immobilière 'Les Champois', à Delémont, Amélioration des conditions de logement. Société coopérative (FOSC no 247 du 20.12.2001, p. 10050).
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative immobilière 'Les Champois' en liquidation concordataire.
Adresse de liquidation:
Rue St-Germain 5, c/o Me Roland Schaller, 2740 Moutier. Par jugement du 24.02.2004, le Juge civil du Tribunal de Première Instance à Porrentruy a homologué le concordat par abandon d'actif intervenu entre la société et ses créanciers.
Inscription ou modification de personnes:
Collarin-Marchand, Françoise, de Delémont, à Delémont, présidente, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le gérant];
Meury, Rémy, de Blauen, à Delémont, vice-président, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le gérant ];
Etique, Jean-Claude, de Bure, à Delémont, secrétaire hors-conseil, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Gunzinger, Didier, de Welschenrohr, à Delémont, gérant, sans droit de signature [précédemment: avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Schaller, Roland, de Vermes, à Moutier, liquidateur, avec signature individuelle.
Publication number: 827484, Commercial Registry Office Jura, (670)
S.I. Amafis S.A., à Delémont, L'achat, la vente d'immeubles, la construction de bâtiments, leur exploitation et gérance, ainsi que la réalisation de toutes affaires immobilières, Société anonyme (FOSC no 220 du 11.11.1993, p. 5932).
Nouvelle raison sociale:
S.I. Amafis S.A. en liquidation. La société est dissoute selon décision de l'assemblée générale du 16.01.2003.
Personnes et signatures radiées:
Marchand, Yves, de Delémont, à Hingham MA/USA, membre, avec signature collective à deux;
Ory, Daniel, de Develier, à Develier, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Collarin-Marchand, Françoise, de Delémont, à Delémont, présidente et liquidatrice, avec signature individuelle [précédemment: présidente, avec signature collective à deux].