Roland Gassmann
domiciled in Muttenz, from Riehen Active mandates: Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), Connect & Advice AG and more Connected persons: Ulrich Gerber, Felix Horlacher, Beat Werner Zemp and more You can stay up to date through "Roland Gassmann", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Gassmann"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Gassmann", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Gassmann"
|
Places where people with the name Roland Gassmann live
Sectors in which people with the name Roland Gassmann work
Religious, political or secular associations
Services regarding management consulting
Services for school and other education
Religious, political or secular associations
Services regarding management consulting
Services for school and other education
Private persons with the name Roland Gassmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roland Gassmann
Publication number: HR02-1005825899, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
VALIDITAS Fachverband Schweizer Finanzdienstleister, bisher in Zürich, CHE-146.923.275, Verein (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2022, Publ. 1005563875).
Statutenänderung:
18.08.2023.
Sitz neu:
Teufen (AR).
Domizil neu:
Hauptstrasse 53, 9053 Teufen AR.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassmann, Roland, von Riehen, in Muttenz, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Beat, von Langnau im Emmental, in Schwyz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Henrique, von Buchholterberg, in Appenzell, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004964765, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 31137 vom 14.08.2020 Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), in Zürich, CHE-402.512.193, Verein (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960326).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassmann, Roland, von Riehen, in Muttenz, Ombudsmann/Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Ombudsmann/Geschäfsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1004960326, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), in Zürich, CHE-402.512.193, Bleicherweg 10, 8002 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
30.10.2018. 07.10.2019. 25.06.2020.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Errichtung und den Betrieb einer Ombudsstelle gemäss Artikel 74 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes für Finanzinstitute, Finanzdienstleister und Kundenberaterinnen und -berater (nachfolgend Finanzdienstleister). Er errichtet zu diesem Zweck Schlichtungsstellen in allen vier Landesteilen. Die Tätigkeit der Ombudsstelle erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der Schweiz und erfolgt in den Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. Der Vorstand kann für einzelne Schlichtungsstellen weitere Sprachen vorsehen. Der Verein ist nicht gewinnstrebig. Er kann jedoch die erforderlichen Rücklagen bilden, welche zur Sicherung der Tätigkeit angemessen sind. Der Verein kann ein Schiedsgericht errichten, das den der Ombudsstelle angeschlossenen Finanzdienstleistern sowie deren Kunden im Falle des Scheiterns einer Vermittlung zu freiwilligen Verfügung steht. Der Verein sammelt und verwaltet die vom Gesetz vorgesehenen Daten betreffend die angeschlossenen Finanzdienstleister und über seine eigene Tätigkeit.
Mittel:
Aufnahmegebühr, Mitgliederbeitrag, Anschlussgebühr, Jahresgebühr, Gebühren für Vermittlungsgesuche.
Eingetragene Personen:
Gassmann, Roland, von Riehen, in Muttenz, Ombudsmann/Geschäfsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zemp, Beat Werner, von Schüpfheim, in Frenkendorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Wilhelm, von Rebstein, in Teufen (AR), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horlacher, Dr. Felix, von Zürich, in Wohlen (AG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Mario, von Sirnach, in Wil (SG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauffer, Urs, von Rüti bei Büren, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theiler, Stephan Eduard, von Simplon, in Augst, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reithmayr, Eva, österreichische Staatsangehörige, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.