Charles Einstein
domiciled in Kehrsatz, from Zürich Active mandates: BILLARD-CENTER-EINRICHTUNGEN BCE AG Connected persons: Eva Schär You can stay up to date through "Charles Einstein", please log in or register free of charge.You are now following "Charles Einstein"
Credit rating You can stay up to date through "Charles Einstein", please log in or register free of charge.You are now following "Charles Einstein"
|
Places where people with the name Charles Einstein live
Sectors in which people with the name Charles Einstein work
Trading in consumer goods
Trading in consumer goods
Private persons with the name Charles Einstein
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Charles Einstein
Publication number: HR02-1005394059, Commercial Registry Office Berne, (36)
BILLARD-CENTER-EINRICHTUNGEN BCE AG, in Bern, CHE-101.544.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2017, Publ. 3467627).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arn, Michael, von Büetigen, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Einstein, Charles, von Zürich, in Kehrsatz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schär, Eva, von Gondiswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4951194, Commercial Registry Office Berne, (36)
3 Spiele GmbH, in Bern, CH-073.4.016.143-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2006, S. 3, Publ. 3257104).
Statutenänderung:
17.03.2009.
Firma neu:
familysport.ch GmbH.
Domizil neu:
Looslistrasse 21, 3027 Bern.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf und Verkauf von Tischspielen sowie der Handel mit Bekleidung und Ausrüstung für Sport und Freizeit. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: Brief, Fax oder elektronische Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BILLARD-CENTER-EINRICHTUNGEN BCE AG, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Michael, von Büetigen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Einstein, Charles, von Zürich, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 4904618, Commercial Registry Office Berne, (36)
BILLARD-CENTER-EINRICHTUNGEN BCE AG, in Bern, CH-320.3.031.430-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.1999, S. 4860).
Statutenänderung:
15.10.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, Export und Handel mit Billardtischen und Zubehör. Sie plant, erstellt, kauft, mietet und vermietet Billard- Center im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (einschliesslich elektronische Post).
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lautenschlager Treuhand, in Staad SG (Thal), Revisionsstelle;
Djurovic, Branko, von Pohlern, in Biel BE, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Michael, von Büetigen, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Einstein, Charles, von Zürich, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.