Reports for Michael Arn
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Michael Arn
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Arn
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005394059, Commercial Registry Office Berne, (36)
BILLARD-CENTER-EINRICHTUNGEN BCE AG, in Bern, CHE-101.544.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2017, Publ. 3467627).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arn, Michael, von Büetigen, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Einstein, Charles, von Zürich, in Kehrsatz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schär, Eva, von Gondiswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3741235, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft BrauBarBümpliz, in Bern, CHE-389.740.643, c/o Leyla Gül, Stapfenackerstrasse 37, 3018 Bern, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.07.2017.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder den Betrieb einer Bar und einer Bierbrauerei in Bern-Bümpliz. Mit dem Verkauf von nachhaltig produziertem Bier und weiteren Getränken, sowie der Organisation von kulturellen Anlässen, soll die BrauBar zum Treffpunkt und Begegnungsort für die Menschen werden, die in Bümpliz/Bethlehem wohnen und arbeiten. Die Genossenschaft will damit zum gegenseitigen Austausch und zur Stärkung des Quartierlebens beitragen.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 500.00, CHF 1'000.00 und CHF 5'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Genossenschafter:
per Email, normale oder eingeschriebene Post. Gemäss Erklärung vom 08.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gül, Leyla, von Appenzell, in Bern, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arn, Michael, von Büetigen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyeler, Hans-Ulrich, genannt Ueli, von Schwarzenburg, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyeler, Silvia, österreichische Staatsangehörige, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galli, Bruno, von Eggiwil, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Nils, von Maisprach, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lopez Trivino, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4951194, Commercial Registry Office Berne, (36)
3 Spiele GmbH, in Bern, CH-073.4.016.143-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2006, S. 3, Publ. 3257104).
Statutenänderung:
17.03.2009.
Firma neu:
familysport.ch GmbH.
Domizil neu:
Looslistrasse 21, 3027 Bern.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf und Verkauf von Tischspielen sowie der Handel mit Bekleidung und Ausrüstung für Sport und Freizeit. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: Brief, Fax oder elektronische Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BILLARD-CENTER-EINRICHTUNGEN BCE AG, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Michael, von Büetigen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Einstein, Charles, von Zürich, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.