Reports for Zgraggen Holding AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Zgraggen Holding AG
- Zgraggen Holding AG from Attinghausen operates in the sector «Operation of investment companies» and is active.
- The management has 5 active persons registered.
- On the 13.07.2023 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The UID registered in the commercial register of UR is CHE-401.272.477.
- Heizwerk Uri AG, Oeko-Energie AG, Zgraggen Agro GmbH have the same address as Zgraggen Holding AG.
Management (5)
newest board members
Othmar Zgraggen-Gisler,
Anita Zurfluh-Zgraggen,
Elias Zgraggen,
Isidor Baumann,
Simon Zgraggen
newest authorized signatories
Othmar Zgraggen-Gisler,
Anita Zurfluh-Zgraggen,
Elias Zgraggen,
Isidor Baumann,
Simon Zgraggen
Executive board
Commercial register information
Entry in the commercial register
23.11.2012
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Attinghausen
Commercial Registry Office
UR
Commercial register number
CH-120.3.000.130-1
UID/VAT
CHE-401.272.477
Sector
Operation of investment companies
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art und deren Finanzierung. Sie kann Patente, Verfahren, Handelsmarken und Lizenzen erwerben, verwerten und veräussern sowie Dienstleistungen kaufmännischer, administrativer oder technischer Art anbieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In-und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte abgeben.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Jauch Treuhand GmbH | Ingenbohl | 28.11.2012 | 07.12.2014 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Zgraggen Holding AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005794583, Commercial Registry Office Uri, (120)
Zgraggen Holding AG, in Attinghausen, CHE-401.272.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen, Ruedi, von Silenen, in Attinghausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005247536, Commercial Registry Office Uri, (120)
Zgraggen Holding AG, in Attinghausen, CHE-401.272.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, S.0, Publ. 1864419).
Statutenänderung:
18.06.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art und deren Finanzierung. Sie kann Patente, Verfahren, Handelsmarken und Lizenzen erwerben, verwerten und veräussern sowie Dienstleistungen kaufmännischer, administrativer oder technischer Art anbieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In-und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen, Leo, von Silenen, in Attinghausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zgraggen, Simon, von Silenen, in Attinghausen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurfluh-Zgraggen, Anita, von Silenen, in Attinghausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zgraggen, Othmar, von Silenen, in Attinghausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Isidor, von Wassen, in Wassen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zgraggen, Elias, von Silenen, in Attinghausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1864419, Commercial Registry Office Uri, (120)
Zgraggen Holding AG, in Attinghausen, CHE-401.272.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6950372). Gemäss Erklärung vom 26.11.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jauch Treuhand GmbH (130.4.012.054-6), in Ingenbohl, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.