Reports for Tang & Ludescher Consulting und Management GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Tang & Ludescher Consulting und Management GmbH
- Tang & Ludescher Consulting und Management GmbH has its legal headquarters in Meilen and is active. It operates in the sector «Services regarding management consulting».
- The management of the company Tang & Ludescher Consulting und Management GmbH, which was founded on the 16.07.2019, consists of one person.
- The most recent commercial register change was made on 02.09.2022. You can find all changes under «Notifications».
- The company is registered in the commercial register of the Canton of ZH under the UID CHE-444.296.799.
Commercial register information
Entry in the commercial register
16.07.2019
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Meilen
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.068.253-4
UID/VAT
CHE-444.296.799
Sector
Services regarding management consulting
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen General Management, Human Resources, Marketing und Kommunikation, Interimsmanagement sowie Coaching, insbesondere Beratung und Support. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Tang & Ludescher Consulting und Management GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005552924, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tang & Ludescher Consulting und Management GmbH, in Meilen, CHE-444.296.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004679509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ludescher, Markus Ambros, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tang, Sze Wan Jeannie, chinesische Staatsangehörige, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1004679509, Commercial Registry Office Zurich
Tang & Ludescher Consulting und Management GmbH, in Meilen, CHE-444.296.799, Ormisstrasse 13, 8706 Meilen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.07.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen General Management, Human Resources, Marketing und Kommunikation, Interimsmanagement sowie Coaching, insbesondere Beratung und Support. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 10.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ludescher, Markus Ambros, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tang, Sze Wan Jeannie, chinesische Staatsangehörige, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.